ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О составе Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой
политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию,
банковской деятельности
(В редакции постановлений Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 07.02.96 г. N 51-СФ;
от 07.02.96 г. N 66-СФ; от 08.08.96 г. N 333-СФ;
от 13.11.96 г. N 347-СФ; от 05.12.96 г. N 406-СФ;
от 23.01.97 г. N 20-СФ; от 13.02.97 г. N 56-СФ;
от 05.03.97 г. N 81-СФ; от 16.04.97 г. N 94-СФ;
от 04.07.97 г. N 292-СФ; от 15.10.97 г. N 343-СФ;
от 28.01.98 г. N 36-СФ; от 18.02.98 г. N 44-СФ;
от 10.07.98 г. N 335-СФ; от 15.10.98 г. N 457-СФ;
от 31.03.99 г. N 148-СФ; от 09.06.99 г. N 260-СФ;
от 23.12.99 г. N 553-СФ; от 05.01.2000 г. N 6-СФ;
от 19.04.2000 г. N 96-СФ; от 07.07.2000 г. N 204-СФ;
от 24.11.2000 г. N 300-СФ; от 31.01.2001 г. N 7-СФ;
от 22.02.2001 г. N 51-СФ; от 14.03.2001 г. N 72-СФ;
от 04.04.2001 г. N 94-СФ; от 16.05.2001 г. N 127-СФ;
от 06.06.2001 г. N 170-СФ; от 29.06.2001 г. N 203-СФ;
от 20.07.2001 г. N 237-СФ; от 10.10.2001 г. N 297-СФ;
от 05.12.2001 г. N 390-СФ; от 26.12.2001 г. N 402-СФ;
от 16.01.2002 г. N 4-СФ)
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Комитета Совета Федерации по бюджету,
налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному
регулированию, банковской деятельности в количестве 31 члена
Совета Федерации: (В редакции Постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 07.02.96 г. N 66-СФ)
Агапцов Сергей Анатольевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 22.02.2001 г. N 51-СФ)
Александров Иван Петрович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 16.04.97 г. N 94-СФ)
Аюшиев Болот Ванданович
Батагаев Алексей Николаевич
Беков Сергей Мажитович (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 04.04.2001 г. N 94-СФ)
Бетин Олег Иванович (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 05.01.2000 г. N 6-СФ)
Бирюков Владимир Афанасьевич
Бушмин Евгений Викторович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 05.12.2001 г. N 390-СФ)
Бычков Андрей Иванович
Васильев Сергей Александрович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 10.10.2001 г. N 297-СФ)
Ведерников Владимир Павлович
Виноградов Вячеслав Николаевич (В редакции
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 29.06.2001 г. N 203-СФ)
Виноградов Николай Владимирович
Германенко Владимир Сергеевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 26.12.2001 г. N 402-СФ)
Горегляд Валерий Павлович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 31.01.2001 г. N 7-СФ)
Жабоев Махмуд Назирович
Завгаев Ахмар Гапурович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 31.01.2001 г. N 7-СФ)
Заяшников Евгений Николаевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 05.12.2001 г. N 390-СФ)
Зеренков Валерий Георгиевич
Зубакин Семен Иванович (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 28.01.98 г. N 36-СФ)
Кадохов Валерий Тотразович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 24.11.2000 г. N 300-СФ)
Кармоков Хачим Мухамедович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 06.06.2001 г. N 170-СФ)
Кондратенко Николай Игнатович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 05.03.97 г. N 81-СФ)
Крутиков Андрей Геннадьевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 07.07.2000 г. N 204-СФ)
Лебедь Алексей Иванович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 13.02.97 г. N 56-СФ)
Левин Николай Иванович (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 19.04.2000 г. N 96-СФ)
Литвинов Николай Илларионович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 23.01.97 г. N 20-СФ)
Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (В редакции
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 04.04.2001 г. N 94-СФ)
Лужков Юрий Михайлович (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 31.03.99 г. N 148-СФ)
Максюта Николай Кириллович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 05.03.97 г. N 81-СФ)
Малкин Ефим Наумович (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 16.01.2002 г. N 4-СФ)
Межевич Валентин Ефимович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 16.05.2001 г. N 127-СФ)
Меркулов Геннадий Константинович
Михайлов Виктор Григорьевич
Михайлов Евгений Эдуардович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 05.12.96 г. N 406-СФ)
Ножиков Юрий Абрамович
Ооржак Шериг-оол Дизижикович
Орлова Светлана Юрьевна (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 05.12.2001 г. N 390-СФ)
Паринов Вячеслав Семенович
Петров Владимир Анатольевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 16.01.2002 г. N 4-СФ)
Петров Герман Станиславович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 26.12.2001 г. N 402-СФ)
Пивненко Валентина Николаевна (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 10.07.98 г. N 335-СФ)
Позгалев Вячеслав Евгеньевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 08.08.96 г. N 333-СФ)
Полуянов Николай Андреевич
Преображенский Борис Георгиевич (В редакции
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 14.03.2001 г. N 72-СФ)
Провкин Игорь Юрьевич (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 16.01.2002 г. N 4-СФ)
Рокецкий Леонид Юлианович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 20.07.2001 г. N 237-СФ)
Сердюков Валерий Павлович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 23.12.99 г. N 553-СФ)
Сивков Юрий Сергеевич (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 26.12.2001 г. N 402-СФ)
Смирнов Евгений Александрович
Соловьев Вадим Павлович
Сумин Петр Иванович (В редакции Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 13.02.97 г. N 56-СФ)
Сурганов Вячеслав Сергеевич
Суриков Александр Александрович
Тарасов Сергей Борисович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 07.07.2000 г. N 204-СФ)
Титов Константин Алексеевич
Ульбашев Мухарбий Магомедович (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 26.12.2001 г. N 402-СФ)
Федоткин Владимир Николаевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 16.04.97 г. N 94-СФ)
Чиркунов Олег Анатольевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 31.01.2001 г. N 7-СФ)
Чуб Владимир Федорович
Шапошников Александр Юрьевич (В редакции Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 04.07.97 г. N 292-СФ)
Шойжилжапов Владимир Дымбрылович (В редакции
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 14.03.2001 г. N 72-СФ)
Шурчанов Валентин Сергеевич
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Е. С. Строев
Москва
24 января 1996 года
N 22-СФ